Odpowiedzi

2009-05-03T20:01:44+02:00
Pole=2*(16*25)+2*(15*30)+2*(16*30)=800+1500+960=3260
Obj.=16*25*30=12000
2009-05-03T20:05:01+02:00
V=25*16*30=12000

Ppc=2* Pp+ 2*Pś₁+2*Pś₂

Pp=25*16=400
Pś₁=25*30=750
Pś₂=16*30=480

Ppc=2*400+2*750+2*480=3260