Odpowiedzi

  • adds
  • Początkujący
2009-11-12T18:43:17+01:00
2009-11-12T18:45:09+01:00
A)
65*200=130000
b)
70*100+50*50+18*20
7000+2500+360=9860 zł
Odp. Pobrał 9860 zł
9 4 9
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T18:53:07+01:00
65 x 200 = 13000 zł Odp. : To 13 tys. zł

70 x 100 = 7000 zł
50 x 50 = 2500 zł
18 x 20 = 360 zł
700 + 2500 + 360= 9860 zł
Odp.: Pobrał kwotę o wys. 9860 zł.
14 4 14