Odpowiedzi

2009-11-17T15:04:03+01:00
27* 27= 729
729*27=19 683
19 683*27= 531 441
531 441*27= 14 348 907
14 348 907*27= 387 420 489
387 420 489*27= 10 460 353 203
10 460 353 203*27= 282 429 536 481
282 429 536 481*27= 7 625 597 484 987
7 625 597 484 987*27= 205 891 132 094 649
205 891 132 094 649*27= 5 559 060 566 555 523
5 559 060 566 555 523*27= 150 094 635 296 999 121
150 094 635 296 999 121*27= 4 052 555 153 018 976 267
4 052 555 153 018 976 267*27= 109 418 989 131 512 359 209
109 418 989 131 512 359 209*27= 2 954 312 706 550 833 698 643
2 954 312 706 550 833 698 643*27= 79 766 443 079 872 509 863 361
2009-11-17T15:08:52+01:00