Odpowiedzi

2009-12-09T11:30:23+01:00
6666-4292=2374
4292*2374=10189208
1 2 1
2009-12-09T11:39:53+01:00
4292 × 6666 = 2861047200
4292 - 6666 = -237400

-237400 × 6666 = 158250840000

4292 × 6666 = 2861047200
2009-12-09T11:39:51+01:00
Aby obliczyć sumę musimy od wyniku odjąć;
6666-4292=2374
Żeby obliczyć iloczyn musimy je pomnożyć;
4292*2374=10.189.208
1 2 1