Hej . Mam problem z zadaniem z matematyki .
Mam dwa przykłady z którymi mi nie idzie...
Zaraz wytłumaczę jak trzeba obliczyć . powiedzmy mamy liczby 508x34 = 2032 + 1524 = 17272 . Przykłady 2 ostatnie to :
509 x 806 , 937 x 407 . Mam nadzieje , że zrozumieliście . Chodzi o to , że mamy tam 508 x 34 . 4 x 8 , 4 x 0 , 4 x 5 . 3 x 8 , 3 x 0 , 3 x 5 . nie wiem czy rozumiecie , ale jak ktos zrozumial to , pomocy !! . Skupcie się . < 3 . Dam za to 30 pkt . !!

2

Odpowiedzi

2009-12-14T20:47:17+01:00
Ja wiem :P
6x9, 0x0, 8x5 + 7x7, 0x3, 4x9 40054 +36049= Pozdro chyba o to chodzi :P
2009-12-14T22:40:55+01:00
509x806= 3054+ 407200=4102

937x407= 6559+ 374800 =380359