Odpowiedzi

2009-12-16T19:53:46+01:00
A) 101 × 99=(100+1)(100-1)=10000-1=9999
b)28 × 32=(30-2)(30+2)=900-4=896
c)47 × 53=(50-3)(50+3)=2500-9=2491
d) 71 × 69=(70+1)(70-1)=4900-1=4899
e) 198 × 202=(200-2)(2300+2)=40000-4=39996
f) 504 × 496=(500+4)(500-4)=250000-16=249984
g) 1003 × 997=(1000+3)(1000-3)=1000000-9=999991
h) 580 × 620=(600-20)(600+20)=360000-400=359600
25 4 25