Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T18:07:07+01:00
2009-12-20T18:09:03+01:00
400*800=320000
41*23=943
41*22=902
400*800=320000
320000+943=320943
320000+902=320902
320943-320902=41

Mam nadzieje że pomogłam xD Pozdro
2009-12-20T18:10:48+01:00
441-b
823-a+1
822-a
411×823-441×822
b×(a+1)-b×a =ab+b-ab=a
a=822
odp. wynikiem tego działania będzie liczba 822