Odpowiedzi

2009-09-16T23:48:15+02:00
625×512=5⁴× 2⁹=5⁴×2⁴×2⁵=10⁴×2⁵=10000×32=320000
1024×15625=2¹⁰× 5⁶=2⁶×5⁶×2⁴=2⁴×10⁶=16000000
9765625×64=5¹⁰ × 2⁶=5⁶×2⁶×5⁴=5⁴×10⁶=625000000
16×78125=2⁴× 5⁷=2⁴×5⁴×5³=5³×10⁴=1250000