Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T23:16:26+01:00
Wystarczy pomnożyć szerokość i długośc:
1 *3 =3
1*5 = 5
12*14=168
30*40 = 1200
20*65= 1300
135*100 = 13500
500*600 = 300000
34 4 34
Dzięki bardzo pomogłaś :)
dzienki
dzienki
Dzięki za tą podpowieć☆