Odpowiedzi

2010-01-18T15:16:55+01:00
A) 2 x (4x7 + 4x2 + 7x2)= 2x 28+8+14=2x50=100m sześciennych
b) 2x(11x11 + 11x11 +11x11) =2x121+121+121=2x63=726dm sześciennych
c) 25mm 4,7cm= 47mm 0,2dm=2cm=20mm
2x (25x47+25x20+47x20)=2x1175+500+940=2x 2615=5230mm sześcienne

2010-01-18T15:17:40+01:00
Pp=2*(ab+ac+bc)
a) Pp=2*(4*7+4*2+7*2)=2*(28+8+14)=100m2
b) Pp=2*(11*11+11*11+11*11)=2*(121+121+121)=726dm2
c) 25mm=0,25cm 0,2dm=2cm
Pp=2*(0,25*4+0,25*2+4*2)=2*(1+0,5+8)=19cm2
2010-01-18T15:17:43+01:00
A)7cmx2cm=14cm 4x14cm=56cmkwadratowych 2cmx4cm=8cmkwadratowych 2x8cm=16cmkwadratowych 56cm+16cm=72cmkwadratowe
b)11cmx11cm=111cmkwadratowych 111cmx6=666cmkwadratowych
c)4,7cm=47mm 25mmx47mm=1175mmkwadratowych 4x1175mm=4700mmkwadratowych Nie wiem czy te 02 oznacza ułamek dziesiętny czy liczbę 2, więc ten wynik do punktu c nie jest cały.