Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T10:12:19+01:00
(20650+598-34)*990=21214*990=21001860
1 5 1
2010-01-20T10:13:37+01:00
(590*35+598 - 34)*990=
(20650+564)*990=21214*990=21001860
1 4 1
2010-01-20T10:14:59+01:00
(590 x 35 + 598 -34) x 990 = (20650 + 598 -34) x 990 = (21248 - 34) x 990 = 21214 x 990 = 21001860
1 4 1