Odpowiedzi

2010-01-28T15:58:14+01:00
2×28×4×5×25=2*5*25*4*280=280000
125×19×8= 125*8*19=19000
25×48×40=25*40*48=48000
128×5×20×0×4520=0
1 2 1
2010-01-28T16:01:55+01:00
2*28*4*5*25= 28*2*5*4*25 = 28*10*100 = 28*1000 = 28000

125*19*8= 19* 8*125 = 19*1000= 19000, bo 8*125= 1000

25*48*40= 48*25*40 = 48*1000 = 48000, bo 25*40 = 25*4*10= 1000

128*5*20*0*4520 = 0*4520*128*20*5 = 0, bo 0*dowolna liczba = 0
0*4520*128*20*5 = 0 * 128*100 = 0* 12800 = 0
2010-01-28T16:02:04+01:00
Przykład 1:
2×28×4×5×25=
tutaj: 2*5 i 4*25
wynik: 2*5*4*25*28=10*100*28=1000*28=28000

przykład 2:
125×19×8=
tutaj: 125*8
wynik: 125*8*19=1000*19=19000

przykład 3:
25×48×40=
tutaj: 25*40
wynik: 25*40*48=1000*48=48000

przykład 4:
128×5×20×0×4520=
tutaj: 5*20, ale to i tak nieistotne, gdyż wynik będzie 0, ponieważ jednym z czynników jest zero.