Odpowiedzi

2010-02-03T19:57:59+01:00
A)Pc=2*4*7+2*4*2+2*7*2=100m
b)pc=2*2*4,5+2*4,5*3,5+2*2*3,5=41cm
c)pc=6*11*11=726dm
d)pc=2*25*47+2*47*200+2*200*25=31150 cm
2010-02-03T19:58:31+01:00
A) 4m x 7m x 2m
(2*4*7)+(2*4*2)+(2*7*2)=56+16+28=100m

b) 2cm x 4,5cm x 3,5cm
(2*2*4,5)+(2*2*3,5)+(2*4,5*3,5)=18+14+31,5=63,5cm

c)11dm x 11dm x 11dm
6*11*11=6*121=726dm

d)25mm=2,5cm x 4,7cm x 0,2dm=2cm
(2*2,5*4,7)+(2*2,5*2)+(2*4,7*2)=23,5+10+18,8=52,3

2010-02-03T20:10:14+01:00
A) 2(2*4) = 2(4*7) + 2(2*7) = 100m²

b) 2(2*4,5) + 2(2*3,5) + 2(3,5*4,5) = 29,5cm²

c) 6*11² = 6*121 = 726dm²

d) 25mm = 2,5cm
0,2dm = 2cm
2(2*2,5) + 2(2*4,7) + 2(2,5*4,7) = 52.3cm²
1 1 1