Odpowiedzi

2010-02-11T14:19:23+01:00
139*14=1946
1299*64=83136
99*99=9801
11*(2*15):3=330:3=110
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T14:19:28+01:00
139x14=1946
1299x64=83136
99x99=9801
11x(2x15):3=330:3=110
2010-02-11T14:19:32+01:00
139×14=1946
1299×64=83136
99×99=9801
11×(2×15)÷3= 110