Odpowiedzi

2010-02-15T15:57:11+01:00
A)2*(4m*7m)=56m²
2*(4m*2m)=16m²
2*(7m*2m)=28m²
56+16+28=100m²

b)2*(2*4,5)=18cm²
2*(2*3,5)=14cm²
2*(4,5*3,5)=15,75cm²
18+14+15,75=47,75cm²

c)6*(11*11)=121dm²

d)4,7cm=47mm
0,2dm=20mm
2*(25*47)=2350mm²
2*(25*20)=1000mm²
2*(20*47)=1880mm²
2350+1000+1880=5230mm²
1 4 1
  • Użytkownik Zadane
2010-02-15T16:45:19+01:00
A)2*(4m*7m)=56m²
2*(4m*2m)=16m²
2*(7m*2m)=28m²
56+16+28=100m²
b)2*(2*4,5)=18cm²
2*(2*3,5)=14cm²
2*(4,5*3,5)=15,75cm²
18+14+15,75=47,75cm²
c)6*(11*11)=121dm²
d)4,7cm=47mm
0,2dm=20mm
2*(25*47)=2350mm²
2*(25*20)=1000mm²
2*(20*47)=1880mm²
2350+1000+1880=5230mm²