Odpowiedzi

2010-02-16T14:40:12+01:00
55*65+25*52-99/45 = 3575 + 1300 - 2,2 = 4 872,8
  • Użytkownik Zadane
2010-02-16T14:40:47+01:00
55*65+25*52-99/45 =3575+1300-2,2=4842,8
2010-02-16T14:41:18+01:00
55*65+25*52-99/45=3575+1300-2,2=4875-2,2=4872.8