Odpowiedzi

2009-10-13T15:50:46+02:00
12 razy 12=144=2 do potegi 4 razy 3 do drugiej dalej 21 x50=1050=2 razy 3 razy 5 do drugiej razy 7 dalej 35 x 48=1680=2 do potegi 4 razy 3 razy 5 razy 7 dalej 25 drugich-5 do kwadratu razy 2 do potegi -1 dalej 21 trzecich=3 razy 7 razy 3 do minus 1=3 do zerowej razy 7 dalej 35 drugich razy 21 drugich= 735 czwartych=3 razy 5 razy 7 do drugiej razy 2 do minus jedna druga pozdrawiam
  • Użytkownik Zadane
2009-10-13T15:54:40+02:00
12*12=(2*6)*(2*6)=(2*2*3)*(2*2*3)=(2*2*2*2*3*3)

21*50=(3*7)*(25*2)=(3*7)*(2*5*5)=(2*3*5*5*7)

35*48=(7*5)*(6*8)=(7*5)*(2*3*2*4)=(7*5)*(2*3*2*2*2)=(2*2*2*2*3*5*7)

25/2=(5*5)/2

21/3=(3*7)/3=(3/3)*7=1*7=7

35/2*21/2=((5*7)/2)*((3*7)/2)=(3*5*7*7)/(2*2)