Odpowiedzi

2010-02-23T17:16:48+01:00
Najpierw wykonujesz to co jest w nawiasie, później mnożenie i dzielenie!!!
56* x 56*6 =56*7
11*11/11*9=11*2
17*5 x 17*18 : 17 *21=17*23:17*21=17*2
5*8 x (5*7 : 5*2)=5*8 x 5*5=5*13
2*50 :(16 x 2*10)=2*50:(2*4 x 2*10)=2*50:2*14=2*36
20*10/20 x 20*6 x 400=20*10/20*7 x20*2=20*10:20*9=20*1=20