Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T17:12:24+01:00
C) 31*15-62*7 = 465-434= 31
d)12*13-6*26 =156-156=0
e)13*49-26*27 =637-702=-65
z tym podpunktem f to nie wiem czy dobrze liczę bo nie do końca napisane. przyjmuję że 57 jest do kwadratu.
f)57^2-57*55=3249-3135=114